Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfparken 16, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilelunden 15, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Kamma Kristiansen, Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Kamma Kristiansen, Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 145.273,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: UMD HOLDING II ApS (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-11-18 fjernes Navne: UMD HOLDING III ApS (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilelunden 15, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2009-02-04 tilføjes Direktion: Karsten Skjærbæk Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Legale ejere: Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2009-02-04 tilføjes Navne: UMD HOLDING III ApS (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-02-04 tilføjes Reelle ejere: Karsten Skjærbæk Kristiansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)