Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Svend Børge Budde | 06.02.2009 | 19.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BUDDES PLANTESKOLE ApS (CVR 26747589) | NORMAL | 01.07.2018 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
Buddes Ejendomme ApS (CVR 38185160) | NORMAL | 11.11.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
BUDDES PLANTESKOLE ApS (CVR 26747589) | NORMAL | 06.02.2009 | 30.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |