Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen | 28.09.2016 | Hvedevej 41, 2700 Brønshøj |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (16) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AM JENSEN HOLDING ApS | 35671617 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BRØDFLOV ApS | 35055592 | NORMAL | Fremstilling af friske bageriprodukter (107120) |
HAJJ Leasing 2018 ApS | 39435233 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
HAJJ Leasing ApS | 37190551 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
Juel & Krabbe Leasing 2018 I/S | 39435306 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
Juel & Krabbe Leasing I/S | 37208582 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
Lenea4 Buchardt | 29595836 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
MK Leasing 2018 ApS | 39435276 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
MK Leasing ApS | 37190578 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
SCT LUCAS KIRKEN KORDEGNEKONTOR | 30636317 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Sct. Lukas sogns præsteembede ved Sct. Lukas sogns menighedsråd | 37988588 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
TANDLÆGE BJØRN SVENDSEN ApS | 32057233 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
TANDLÆGE HANS ALFRED JUEL JENSEN HOLDING ApS | 33870868 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
TANDLÆGE MADS KRABBE HOLDING ApS | 30490169 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
THOMAS THURAH ApS | 25924002 | NORMAL | Kunstnerisk skaben (900300) |
Tandlægerne Juel og Krabbe I/S | 33959230 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.08.2016 | 1,31 (km) | Alhambravej 1, 1826 Frederiksberg C | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
20.08.2018 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
24.10.2019 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
28.01.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
08.03.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
TANDLÆGE BJØRN SVENDSEN ApS. |
Sidst opdateret den 06.02.2009 og angivet som gældende fra 19.01.2009 (5724 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TANDLÆGE BJARNE KLAUSEN | 17034782 |
TANDLÆGE BJARNE MAAHR ApS. NEXØ | 16983586 |
TANDLÆGE BJØRN ANDERSON ApS | 16982482 |
TANDLÆGE BJØRN HAULRIG ApS | 28661177 |
TANDLÆGE BJØRN SVENDSEN ApS | 32057233 |
TANDLÆGE BO BENTSEN ApS | 27221491 |
TANDLÆGE BODIL DIERNÆS ApS | 24242323 |
TANDLÆGE BODIL DYHR ANDREASSEN ApS | 20794445 |
TANDLÆGE BO GLENERT ApS | 26658713 |
TANDLÆGE BO GRAVESEN Holding ApS | 35466118 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |