Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EL-PLAN ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i El-plan ApS og udøve de i forbindelse hermed stående aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimstrupvej 26, 3310 Ølsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-04 tilføjes Direktion: Michael Dennis Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Legale ejere: Michael Dennis Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-02-04 tilføjes Navne: MIDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-06)
Den 2009-02-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Dennis Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Stiftere: Michael Dennis Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-06)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)