Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 25, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (formand) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Anders Kristian Kryger Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-05 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Hjemmeside: www.chromaviso.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: akr@chromaviso.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Legale ejere: Jesper Durup, Chromaviso Holding ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Navne: CHROMAVISO IP ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-11-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Reelle ejere: Anders Kristian Kryger Nielsen, Claus Munch Puggaard (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Stiftere: Jesper Durup, CLAUS PUGGAARD HOLDING ApS, ANDERS KRYGER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 25, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tueager 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 tilføjes Hjemmeside: www.chromaviso.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-11-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-08-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Frøkjær-Lorendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-08-01 fjernes Bestyrelse: Anders Geert Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tueager 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tueager 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tueager 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevangen 53, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen, eller af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-10-31 tilføjes Bestyrelse: Anders Geert Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-04-28 tilføjes Legale ejere: Chromaviso Holding ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-04-27 fjernes Legale ejere: CLAUS PUGGAARD HOLDING ApS, ANDERS KRYGER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-04-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Kristian Kryger Nielsen, Claus Munch Puggaard (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevangen 53, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2009-02-05 tilføjes Direktion: Anders Kristian Kryger Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at besidde og bortlicensere immaterielle rettigheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-05 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: akr@chromaviso.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Legale ejere: CLAUS PUGGAARD HOLDING ApS, ANDERS KRYGER HOLDING ApS, Jesper Durup (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2009-02-05 tilføjes Navne: CHROMAVISO IP ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Stiftere: Jesper Durup, CLAUS PUGGAARD HOLDING ApS, ANDERS KRYGER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2009-02-05 tilføjes Vedtægter: 2009-02-05 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)