Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøjsomhedsvej 13, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 60, 3. th., 1415 København K (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2019-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 60, 3. th., 1415 København K (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2019-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøjsomhedsvej 13, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2019-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: allan@allanlyth.dk (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2019-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@allanlyth.dk (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøjsomhedsvej 13, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2011-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 21, 3. th., 1718 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2011-06-06)
Den 2011-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@allanlyth.dk (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 21, 3. th., 1718 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Interessenter: Allan Lyth (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: Allan Lyth (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)