Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: olehanse@image.dk (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: olehanse@image.dk (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Enhedslisten Østerbro (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Enhedslisten Østerbro (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: olehanse@image.dk (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2020-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: christian.holtet@gmail.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2013-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 2, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2013-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: H.P. Ørums Gade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: christian.holtet@gmail.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Politiske partier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Ørums Gade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-09 tilføjes Hovedbranche: Politiske partier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-09 tilføjes Navne: Enhedslisten Østerbro (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2009-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-03-09)