Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-05-07 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2009-05-11)
Den 2009-05-06 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svansøvej 7, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Interessenter: Martin Møller Rasmussen, Hanne Marie Rasmussen (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: Svansøgaard I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Møller Rasmussen, Hanne Marie Rasmussen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)