Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 tilføjes Direktion: Mikkel Mørk Westergaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Direktion: Peter Helge Kirkeby Ehlern (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jordhotelfrederikshavn.dk (offentliggjort 2012-01-04)
Den 2012-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knivholtvej 45, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2012-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 32, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er opbevaring af lettere forurenet jord i et jordhotel samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Vedtægter: 2010-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 32, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Direktion: Peter Helge Kirkeby Ehlern (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2009-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-03-04)
Den 2009-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET TRIGON (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-01-28 tilføjes Navne: JORDHOTEL FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET TRIGON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)