Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Gjøske Petersen | 03.02.2009 | 16.06.2014 | direktion |
Torben Sørensen | 26.01.2009 | 16.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Sørensen | 03.02.2009 | 15.05.2012 | bestyrelse |
Christian Holm Schønbeck | 03.02.2009 | 15.05.2012 | formand |
Jan Sonny Søndergaard Nielsen | 03.02.2009 | 15.05.2012 | næstformand |
John Gjøske Petersen | 26.01.2009 | 15.05.2012 | bestyrelse |
Steen Christiansen | 26.01.2009 | 26.05.2010 | bestyrelse |