Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENTREPRENØRFIRMAET EBERHARD & JØRGENSEN A/S. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-07 tilføjes Revisor: LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-07 fjernes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pannerupvej 21, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Direktion: Laus Eberhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel, finansiering, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Legale ejere: Laus Eberhard, Poul Morten Rahbek Jørgensen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2008-12-31 tilføjes Navne: EBERHARD OG JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-12-31 tilføjes Reelle ejere: Laus Eberhard, Poul Morten Rahbek Jørgensen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-12-31 tilføjes Stiftere: Poul Morten Rahbek Jørgensen, Laus Eberhard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Vedtægter: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)