Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Pedersen | 27.06.2011 | 14.11.2011 | direktion |
Henrik Lundum | 18.12.2008 | 27.06.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Østervang | 27.10.2009 | 27.06.2011 | formand |
Uffe Brunø Lindstrøm | 18.12.2008 | 27.06.2011 | bestyrelse |
Henrik Lundum | 18.12.2008 | 27.06.2011 | bestyrelse |
Carsten Sixhøi | 18.12.2008 | 27.10.2009 | formand |