Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PG EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANNETTE GADE HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2009-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHARLOTTE GADE HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2018-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gade/Østergaard Invest ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2020-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nældevej 45, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Solhøjsvej 82, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jjj@3xjadm.dk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-22 tilføjes Bestyrelse: Poul Østergaard Andersen (formand) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endvidere investering i fast ejendom, herunder drift af udlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-01-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjsvej 82, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgebakken 10, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebakken 10, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Direktion: Poul Juul Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2009-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Legale ejere: Poul Juul Gade (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-01-26 tilføjes Navne: PG HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2009-01-27)
Den 2009-01-26 tilføjes Reelle ejere: Poul Juul Gade (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-01-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Stiftere: Poul Juul Gade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Vedtægter: 2009-01-26 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-27)
Den 2009-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)