Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 24, 13. 1302., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2013-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK TRANSPORT EMBALLAGE A/S. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK TRANSPORT EMBALLAGE A/S. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2018-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MDD ApS. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-16 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.minke@mail.dk (offentliggjort 2013-10-04)
Den 2009-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2009-01-23 tilføjes Direktion: Michael Gabelgaard Minke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Legale ejere: Michael Gabelgaard Minke (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2009-01-23 tilføjes Navne: MGM HOLDING ApS (offentliggjort 2009-01-27)
Den 2009-01-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Gabelgaard Minke (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2009-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-23 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2009-01-23 tilføjes Stiftere: Michael Gabelgaard Minke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Vedtægter: 2009-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-27)
Den 2009-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)