Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Andersen | 15.11.2013 | 31.10.2022 | direktør |
Magnus Højgaard Kristensen | 01.01.2009 | 15.11.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Kaj Andersen | 15.11.2013 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Løchte Jørgensen | 17.01.2011 | 10.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Andersen | 01.01.2009 | 31.10.2022 | formand |
Jan Bo Jakobsen | 01.01.2009 | 15.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Højgaard Kristensen | 01.01.2009 | 15.11.2013 | bestyrelsesmedlem |