Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bork Dylander | 08.10.2021 | 13.10.2023 | direktør |
Kristina Zeemann | 13.06.2016 | 08.10.2021 | adm. dir |
Ellen Marie Gjedde | 01.11.2008 | 12.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vincent Louise J Simioni | 15.09.2022 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Khalil Hodaibi | 15.09.2022 | 13.10.2023 | formand |
Lars Bork Dylander | 08.10.2021 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Frost | 08.10.2021 | 15.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille | 08.10.2021 | 15.09.2022 | formand |
Ellen Marie Gjedde | 20.02.2017 | 08.10.2021 | formand |
Michael Lück Zeemann | 01.02.2017 | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bang Liebst | 17.12.2015 | 01.02.2017 | formand |
Simon Halfdan Gjedde | 08.06.2015 | 17.12.2015 | formand |
Kristina Zeemann | 30.05.2011 | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Bostrøm | 02.09.2010 | 08.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mette Stig-Nielsen | 02.09.2010 | 08.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Marie Gjedde | 01.11.2008 | 19.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Steen-Petersen | 01.11.2008 | 08.06.2015 | formand |
Maria Gyda Tunyogi | 01.11.2008 | 02.09.2010 | bestyrelsesmedlem |