Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Zantey ApS. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-23 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Binavne: Søholt Larsen Holding ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt handel og investering. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: KSL Innovation ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 fjernes Navne: SØHOLT LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-09-29 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, herunder at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramløsevej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Kim Søholt Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: Kim Søholt Larsen (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: SØHOLT LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Søholt Larsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Stiftere: Kim Søholt Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)