Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 fjernes Direktion: Thomas Rud Østerby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 fjernes Navne: RUD & VESTER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Stiftere: Torben Vester, Thomas Rud Østerby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Direktion: Thomas Rud Østerby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investerings- og holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Navne: RUD & VESTER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Stiftere: Torben Vester, Thomas Rud Østerby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Vedtægter: 2009-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)