Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-17 fjernes Navne: CADAC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Stiftere: Ebbe Høst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 fjernes Direktion: Aleksandar Bursac (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Aleksandar Bursac (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Direktion: Henrik Hartvig Plathe Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Bestyrelse: Simon John Nash (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-27 tilføjes Bestyrelse: Aleksandar Bursac (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Bestyrelse: Michiel Henri Antal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2009-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 tilføjes Bestyrelse: Michiel Henri Antal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Direktion: Henrik Hartvig Plathe Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Michiel Henri Antal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-20 tilføjes Direktion: Michiel Henri Antal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 fjernes Direktion: Ebbe Høst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Direktion: Ebbe Høst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 2., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Navne: CADAC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Stiftere: Ebbe Høst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)