Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRENÅ BOLIGUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-02-28 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-05-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-04-05 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Morten Kirkegaard Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Morten Kirkegaard Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2008-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 12, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-30 tilføjes Direktion: Morten Kirkegaard Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2008-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer, fast ejendom, foretage investeringer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Legale ejere: Morten Kirkegaard Bendtsen (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2008-12-30 tilføjes Navne: GB HOLDING GRENAA ApS (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2008-12-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Kirkegaard Bendtsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2008-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2008-12-30 tilføjes Vedtægter: 2008-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)