Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Harbo | 28.04.2014 | 28.04.2023 | formand |
Mads Henrik Lindelof | 01.04.2010 | 28.04.2014 | formand |
Uffe Peter Kurtzweil | 30.12.2008 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Houkjær | 30.12.2008 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Martin Bank | 30.12.2008 | 01.04.2010 | formand |