Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Aabo-Rosendal(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Jacob Nagel(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steffen Pierini Lüders(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Troels Morten Rosted Christensen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tomas Gorrissen(virk.: 13) | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % |
Morten Hellesen(virk.: 28) | 3,70 % | 3,70 % | 7,41 % | 11,11 % |
Anders Møller Risgaard Sørensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Christensen(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 11,11 % | 16,67 % |
Torben Carl Vejen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Niels Ranum(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Pct. | 5,66 % | 5,66 % | 7,10 % | 9,23 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Møller Risgaard Sørensen | ||
Torben Carl Vejen | 01.04.1990 | Nøddehaven 10, 2680 Solrød Strand |
Jacob Nagel | 10.04.2000 | Christiansvej 18, 2920 Charlottenlund |
Morten Hellesen | 28.10.2009 | Egemosen 15, 2942 Skodsborg |
Steffen Pierini Lüders | 21.11.2012 | Steen Blichers Vej 13, 3460 Birkerød |
Tomas Gorrissen | 25.09.2016 | Lille Strandstræde 20B, 1254 København K |
Troels Morten Rosted Christensen | 21.07.2017 | Dronningensgade 48, 1420 København K |
Finn Christensen | 15.06.2018 | Sundby Parkvej 6, 2300 København S |
Morten Aabo-Rosendal | 01.07.2018 | Øster Allé 16, 2100 København Ø |
Niels Ranum | 13.09.2019 | Frederiksberg Alle 28, 1820 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Feriefonden for medarbejdere i Adecco | 33427417 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.12.2011 | 3,17 (km) | Ewaldsgade 3, 2200 København N | Rosenvængets Allé 25, 2100 København Ø |
19.07.2013 | 5,87 (km) | Rosenvængets Allé 25, 2100 København Ø | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.03.2017 og angivet som gældende fra 01.01.2009 (2983 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Responsible Solutions A/S | 25215680 |
Responsible Travel A/S | 25215680 |
RESPONS INVEST ApS | 77536817 |
RESPONS IT ApS | 31489245 |
RESPONSIVE A/S | 27989306 |
Responsive Education | 37677744 |
ResponsiveIT IVS | 38060732 |
RESPONSIVE LEARNING SYSTEMS ApS | 36432772 |
ResponsivePeople ApS | 37078298 |
RESPONS MEDICAL PRODUCTS ApS | 33581726 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Aabo-Rosendal(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Jacob Nagel(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Steffen Pierini Lüders(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Troels Morten Rosted Christensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Tomas Gorrissen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Morten Hellesen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Anders Møller Risgaard Sørensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finn Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Torben Carl Vejen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Niels Ranum(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 51 % | 0 % | 1 % | 8 % | 33 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Aabo-Rosendal(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 7 | 1 | 3 |
Jacob Nagel(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 1 | 5 |
Steffen Pierini Lüders(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 3 | 1 | 3 |
Troels Morten Rosted Christensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 7 | 2 | 6 |
Tomas Gorrissen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 6 | 1 | 3 |
Morten Hellesen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 9 | 1 | 1 |
Anders Møller Risgaard Sørensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Finn Christensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 6 | 0 | 4 |
Torben Carl Vejen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 9 | 0 | 3 |
Niels Ranum(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 8 | 0 | 4 |
Sum | 106 | 60 | 8 | 32 |
Pct. | 51 % | 29 % | 4 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |