Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Hjemmeside | Reelle ejere | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PORTEFØLJE I ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2014-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Portefølje II ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2014-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: FUTURA EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2014-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: LEJLIGHED RANDERS ApS. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2014-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: VILLA RANDERS ApS. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2014-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: MSK INVEST ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BALLERUP BOWLING 2012 ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2023-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: admteam2@deas.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: piregnskab@deas.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-03 fjernes Binavne: Real Province ApS, Real Estate Copenhagen ApS, Real Copenhagen ApS, Real Estate Development ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-01 tilføjes Navne: Copenhagen Real Estate ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-31 fjernes Navne: Real Estate Province ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 11, 1., 1360 København K (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: piregnskab@deas.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: gk@realestatedevelopment.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Binavne: Real Estate Development ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2020-10-18 fjernes Binavne: Real Estate Province ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-14 tilføjes Navne: Real Estate Province ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2020-09-13 fjernes Navne: REAL ESTATE DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2020-08-23 fjernes Binavne: Copenhagen Real Estate ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-18 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Investment ApS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-18 fjernes Legale ejere: Sabine Søgaard Kristensen, Mathias Søgaard Kristensen, Marcus Søgaard Kristensen, Jannike Kristensen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 11, 1., 1360 København K (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Hjemmeside: www.realestatedevelopment.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: gk@realestatedevelopment.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-02-11 tilføjes Binavne: Copenhagen Real Estate ApS, Real Estate Province ApS, Real Province ApS, Real Estate Copenhagen ApS, Real Copenhagen ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-02-10 fjernes Binavne: RED ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-11 tilføjes Vedtægter: 2020-02-11 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Sabine Søgaard Kristensen, Mathias Søgaard Kristensen, Marcus Søgaard Kristensen, Jannike Kristensen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sabine Søgaard Kristensen, Mathias Søgaard Kristensen, Marcus Søgaard Kristensen, Jannike Kristensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 285.000,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: Jannike Kristensen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Jannike Kristensen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-01 tilføjes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2016-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i ejendommen, biler, værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed, samt yde konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for disse områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2009-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 99, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2009-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jannike Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-14 tilføjes Binavne: RED ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2009-01-14 tilføjes Direktion: Gunnar Christian Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2009-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2009-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Legale ejere: Jannike Kristensen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-14 tilføjes Navne: REAL ESTATE DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Reelle ejere: Jannike Kristensen, Jannike Kristensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-14 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Stiftere: Jannike Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-16)
Den 2009-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)