Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Binavne | Navne | ||||
Tegningsregel | Kapital | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Revisor | Revision fravalgt | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-04-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: WIJO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-07 tilføjes Binavne: Gammelholm Udlejning A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Binavne: Gammelholm Games A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Navne: GAMMELHOLM Games A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Navne: GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2020-07-17 tilføjes Binavne: Gammelholm Games A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-12-12 tilføjes Bestyrelse: Alfred Torben Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-12 fjernes Bestyrelse: Gunnar Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 44, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordlystvej 39, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Düring Larsen (formand) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Bestyrelse: Torben Düring Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Carl Erik Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Direktion: Henrik Gammelholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-01-12 tilføjes Bestyrelse: Torben Düring Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-01-12 fjernes Bestyrelse: Jakob Jørgen Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-12 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-01-12 tilføjes Vedtægter: 2018-01-12 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: NOVA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: WIJO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Erik Larsen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-10-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Gammelholm (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-03-14 fjernes Bestyrelse: Kurt Neels Rehl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-14 tilføjes Bestyrelse: Maria Clement Hagstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-02-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordlystvej 39, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Bestyrelse: Kurt Neels Rehl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-13 tilføjes Binavne: RANUM AUTOMAT UDLEJNING A/S, FJORDLYST UDLEJNING A/S, AUTOMATKOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Direktion: Henrik Gammelholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af automater og morskabsautomater samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2009-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Legale ejere: WIJO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Navne: GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2009-01-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Gammelholm (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Stiftere: WIJO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2009-01-13 tilføjes Vedtægter: 2009-01-13 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-01-15)
Den 2009-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)