Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-14 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: Mads Poulsen (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Navne: MADS POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Stiftere: Mads Poulsen (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-23 fjernes Direktion: Torben Korsager Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Torben Korsager Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-03-17 fjernes Direktion: Mads Poulsen (direktør) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-03-16 tilføjes Direktion: Mads Poulsen (direktør) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-03-16 fjernes Direktion: Torben Korsager Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-16 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 62, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-25 tilføjes Direktion: Torben Korsager Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-02-25 fjernes Direktion: Mads Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, investere i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-02-25 tilføjes Vedtægter: 2015-02-25 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-01-12 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-01-12 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-12-05 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-12-05 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 62, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-14 tilføjes Direktion: Mads Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-14 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Legale ejere: Mads Poulsen (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Navne: MADS POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2009-01-14 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-14 tilføjes Stiftere: Mads Poulsen (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2009-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DRUDENFUSS ApS. (offentliggjort 2015-06-30)