Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2012-11-06 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, konsulentvirksomhed og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Vedtægter: 2012-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: salea@ingdanes.com (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebækvej 58, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 tilføjes Direktion: Aff Ingdam-Lindgren (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Legale ejere: INGDAM'S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2009-01-15 tilføjes Navne: INGDAM'S BIOENERGY ApS (offentliggjort 2009-01-15)
Den 2009-01-15 tilføjes Reelle ejere: Aff Ingdam-Lindgren, Per Olof Sebastian Ingdam-Lindgren (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2009-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2009-01-15 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Stiftere: Per Olof Sebastian Ingdam-Lindgren, Aff Ingdam-Lindgren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-15)
Den 2009-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)