Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Stationsplads 11, 2760 Måløv (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvang 11, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-11 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, ReviNord (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-09 tilføjes Revisor: ReviNord (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-03-15 fjernes Revisor: Danica Godkendt Revisionsfirma ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvang 11, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 131, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-19 tilføjes Revisor: Danica Godkendt Revisionsfirma ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, herunder erhvervsejendomme, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Vedtægter: 2014-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 131, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2008-12-30 tilføjes Direktion: Adnan Asanovski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Legale ejere: AZA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2008-12-30 tilføjes Navne: A-Z ISENKRAM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2008-12-30 tilføjes Reelle ejere: Adnan Asanovski, Zini Asanovski (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-04)