Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-04 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Navne: AP263 ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Stiftere: LA DOLCE VITA ApS, IBAJ INVEST ApS, DONDO INVEST ApS, DEXTER HOLDING ApS, Carsten Krogholt Hansen, BADEBOLDEN ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 fjernes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-12-31 fjernes Direktion: Jesper Stilling Müller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, service-, produktions- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Navne: AP263 ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-12-30 fjernes Navne: ORANGO ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Krogholt Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Bestyrelse: Jens Bredal Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Stilling Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Stilling Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Direktion: Jesper Stilling Müller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 fjernes Direktion: Jan Stilling Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-27 fjernes Bestyrelse: Kasper Filstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-29 fjernes Bestyrelse: Daniell Nørgaard Redondo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Bredal Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 149.000,00 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-10 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2009-01-04 tilføjes Bestyrelse: Daniell Nørgaard Redondo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Direktion: Jan Stilling Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-04 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Navne: ORANGO ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2009-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Stiftere: LA DOLCE VITA ApS, IBAJ INVEST ApS, DONDO INVEST ApS, DEXTER HOLDING ApS, Carsten Krogholt Hansen, BADEBOLDEN ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2009-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)