Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-13 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Navne: SIKKERBYG GRUPPEN ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Stiftere: SIKKERBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2014-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Direktion: Johannes Samuel Dybdal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Revisor: Dupont Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-08 tilføjes Revisor: Dupont Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 fjernes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2010-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 40, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-26 tilføjes Revisor: BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og vejledning til virksomheder indenfor Bygge- og anlægsbranchen og samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-02-02 tilføjes Navne: SIKKERBYG GRUPPEN ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-02-01 fjernes Navne: SIKKERBYG MATERIEL ApS (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-02-02 tilføjes Vedtægter: 2009-02-02 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 40, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Direktion: Johannes Samuel Dybdal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-13 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Navne: SIKKERBYG MATERIEL ApS (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Stiftere: SIKKERBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2009-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)