Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygholm Åvænget 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 fjernes Direktion: Vinnie Vallebæk Holdgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 fjernes Navne: VALLEBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Stiftere: Vinnie Vallebæk Holdgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygholm Åvænget 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Direktion: Vinnie Vallebæk Holdgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Navne: VALLEBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Stiftere: Vinnie Vallebæk Holdgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Vedtægter: 2009-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)