Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Skørpingvej 63, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-09 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: leavangstrup@gmail.com (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Legale ejere: FONDEN WIND PEOPLE (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Navne: WIND PEOPLE DENMARK ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Reelle ejere: Lea Vangstrup (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Lea Vangstrup (direktion) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Reelle ejere: Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 fjernes Reelle ejere: Mette Holmgaard Søltoft (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skørpingvej 63, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: leavangstrup@gmail.com (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: lv@windpeople.org (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Holmgaard Søltoft, Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi, Lea Vangstrup (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-03-06)
Den 2013-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lv@windpeople.org (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2010-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-03-06)
Den 2009-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Direktion: Lea Vangstrup (direktion) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2009-03-06 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsmæssig etablering og drift af vedvarende energisystemer nationalt og internationalt og dermed beslægtet virksomhed m.h.p. at opfylde formålet i Fonden Wind People, CVR-nr. 32057942. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-03-06 tilføjes Legale ejere: FONDEN WIND PEOPLE (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-03-06 tilføjes Navne: WIND PEOPLE DENMARK ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-03-05 fjernes Navne: PBH 28.995 ApS (offentliggjort 2009-01-12)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2009-03-06 tilføjes Vedtægter: 2009-03-06 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-09 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-09 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Navne: PBH 28.995 ApS (offentliggjort 2009-01-12)
Den 2009-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2009-01-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2009-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)