Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-07 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@vonfinger.dk (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Legale ejere: LÆGDSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Navne: VON FINGER ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Revisor: Schmidt REVISION ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Stiftere: LÆGDSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Søren Lægdsgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: Schmidt REVISION ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-03-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@vonfinger.dk (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2013-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2013-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: LÆGDSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Direktion: Søren Lægdsgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af guldsmedeforretning, handel og produktion i forbindelse med samme samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-07 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Navne: VON FINGER ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Stiftere: LÆGDSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Vedtægter: 2009-01-07 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)