Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolai Bo Hjeds | 28.06.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Dalgaard Sørensen | 04.12.2015 | 28.06.2023 | adm. dir |
Morten Bank-Mikkelsen | 04.12.2015 | 04.12.2015 | direktør |
Morten Bank-Mikkelsen | 16.12.2008 | 03.12.2015 | adm. dir |
Martin Dalgaard Sørensen | 16.12.2008 | 03.12.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Wael Løvskov | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dalgaard Sørensen | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Bank-Mikkelsen | 07.06.2016 | 28.06.2023 | formand |