Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-24 tilføjes Formål: Selsksbets formål er investering, herunder køb og salg samt udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-24 tilføjes Vedtægter: 2013-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-30 tilføjes Direktion: Stig Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Legale ejere: KLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2008-12-30 tilføjes Navne: KLAUSEN INVEST ApS (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2008-12-30 tilføjes Reelle ejere: Stig Klausen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2008-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)