Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumvej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-07 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Navne: REALIZE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Stiftere: Susan Marie Hansen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2014-09-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bundgaard Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Direktion: Susan Marie Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2014-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bundgaard Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumvej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-07 tilføjes Direktion: Susan Marie Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, ledelsesrådgivning og dertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-07 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Navne: REALIZE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Stiftere: Susan Marie Hansen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Vedtægter: 2009-01-07 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2009-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)