Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 tilføjes Navne: 360 Consult ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-04 fjernes Navne: EJENDOMSUDVIKLING AF 2011 ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-08-05 tilføjes Vedtægter: 2024-08-05 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JD HOLDING SILKEBORG ApS. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 68, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 68, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle ejendomsprojekter, udvikle og sælge IT-løsninger og eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Jan Schibstad (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-01-01 fjernes Legale ejere: Annie Lambrecht Schibstad (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Jan Schibstad (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve ejendomsudvikling af enhver art og eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 68, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2012-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-08 tilføjes Direktion: Flemming Jan Schibstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-08 fjernes Direktion: Klaus Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: EJENDOMSUDVIKLING AF 2011 ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2011-02-28 fjernes Navne: GOGET HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 63, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2009-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 20, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-11-20 tilføjes Direktion: Klaus Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-20 fjernes Direktion: Flemming Jan Schibstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-20 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Navne: GOGET HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-07 fjernes Navne: F. SCHIBSTAD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 20, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-01-04 tilføjes Direktion: Flemming Jan Schibstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Legale ejere: Annie Lambrecht Schibstad (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2009-01-04 tilføjes Navne: F. SCHIBSTAD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Stiftere: Finn Schibstad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)