Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-09 fjernes Direktion: Henrik Møller-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-09 fjernes Navne: ASA FILM STORM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Stiftere: ASA FILM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Møller-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og distribution af film samt dertil beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: ASA FILM STORM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Stiftere: ASA FILM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)