Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-01-06 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2009-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyge Rothes Vej 3, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-02 tilføjes Direktion: Mathias Phillip Mertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med eget design af tilbehør til arkitekttegnede møbler og dermed beslægtede produkter samt investering i værdipapirer, ejendomme og andre anlægsinvesteringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Legale ejere: Mathias Phillip Mertz, Daniel Michael Mertz (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-01-02 tilføjes Navne: MERTZ-DESIGN ApS (offentliggjort 2009-01-06)
Den 2009-01-02 tilføjes Reelle ejere: Mathias Phillip Mertz, Daniel Michael Mertz (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Stiftere: Mathias Phillip Mertz, Daniel Michael Mertz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Vedtægter: 2009-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-06)
Den 2009-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)