Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinkløvvej 148, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinkløvvej 148, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2008-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HJN Auto ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2009-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSN EJENDOM AABYBRO ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-30 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-23 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinkløvvej 148, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinkløvvej 91, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i datterselskaber samt almindelig investering m.v. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2008-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinkløvvej 91, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2008-12-19 tilføjes Direktion: Claus Stefan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i H.J. NIELSEN AUTOMOBILER ApS, CVR-nr. 21213837, samt andre selskaber, samt almindelig investering m.v. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2008-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2008-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2008-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Legale ejere: Claus Stefan Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-12-19 tilføjes Navne: CSN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2008-12-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Stefan Nielsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2008-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2008-12-19 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2008-12-19 tilføjes Stiftere: Claus Stefan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Vedtægter: 2008-12-19 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2008-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-30)
Den 2008-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)