Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Revisor | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-27 tilføjes Bestyrelse: Torben Brandt Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-27 fjernes Bestyrelse: Palle Flemming Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-27 tilføjes Legale ejere: KH FLEX ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Palle Flemming Hansen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkehatten 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkehatten 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkehatten 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-25 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Bestyrelse: Kristian Martin Ramm-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-10 fjernes Bestyrelse: Kristian Martin Ramm-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: Peter Olsen, Kristian Martin Ramm-Larsen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2011-12-30 fjernes Legale ejere: Kristian Martin Ramm-Larsen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-12-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Olsen, Kristian Martin Ramm-Larsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2011-11-10 tilføjes Bestyrelse: Kristian Martin Ramm-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 fjernes Bestyrelse: Ivan Andsager Petz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Navne: K/S JEDA 2008 (offentliggjort 2011-11-22)
Den 2011-11-09 fjernes Navne: K/S NC 7 2008 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplemnetaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. Hvor bestyrlesen alene består af et medlem tegnes selskabet af et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Vedtægter: 2011-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 fjernes Direktion: Jeppe Ernst Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkehatten 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET JEDA ApS (offentliggjort 2009-01-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Navne: K/S NC 7 2008 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: Kristian Martin Ramm-Larsen, Palle Flemming Hansen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2008-12-11 tilføjes Bestyrelse: Ivan Andsager Petz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-11 tilføjes Direktion: Jeppe Ernst Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)