Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 15. december 2015 A/S. (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: GAFFA HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Eugen Warmings Vej 19, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-22 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Legale ejere: Robert Agger Borges (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Navne: PEBERNØDDER ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Stiftere: Robert Agger Borges (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Robert Agger Borges (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Robert Agger Borges (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2009-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 229.000,00 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2009-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Vedtægter: 2009-04-20 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eugen Warmings Vej 19, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Direktion: Robert Agger Borges (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-22 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Navne: PEBERNØDDER ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Stiftere: Robert Agger Borges (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)