Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Binavne | Hvidhvask | Vedtægter | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vegavej 26, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 25, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-23 tilføjes Hjemmeside: www.graenseland.com (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2013-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Vinguiderne.dk I/S. (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 25, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 fjernes Legale ejere: GRÆNSELAND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2016-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokagervej 5, 6. B., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Binavne: Nordic Assessment ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokagervej 5, 6. B., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-27 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, samt vinhandel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-11 tilføjes Legale ejere: GRÆNSELAND HOLDING ApS, Mads Peter Østergaard (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2010-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Peter Østergaard (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2010-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-02-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-02-19)
Den 2009-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Binavne: VINGUIDERNE.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Mads Peter Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@graenseland.com (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: GRÆNSELAND ApS (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Stiftere: Mads Peter Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)