Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Dahl Bonde | 01.06.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kousgaard Mikkelsen | 19.12.2008 | 01.06.2015 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Skouboe | 08.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Skouboe | 19.12.2008 | bestyrelse |
Simon Skouboe | 19.12.2008 | bestyrelse |
Hanne Skouboe | 19.12.2008 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Bo Andersen | 19.12.2008 | 11.11.2015 | bestyrelse |
Flemming Skouboe | 19.12.2008 | 07.05.2015 | formand |