Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Helene Hemmingsen | 01.06.2023 | adm. dir |
Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen | 18.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Helene Hemmingsen | 15.12.2008 | 18.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen | 01.06.2023 | 26.06.2023 | formand |