Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Holst | 18.06.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bang-Larsen | 18.12.2008 | 18.06.2014 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Holst | 18.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Vincent Georges Michel Laigle | 18.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Olivier Arnaud Carre | 18.12.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Sindberg | 12.10.2015 | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Sandgaard Kristensen | 14.01.2011 | 18.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bang-Larsen | 18.12.2008 | 18.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Winther | 18.12.2008 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Finn Sommer Akselsen | 18.12.2008 | 14.01.2011 | bestyrelsesmedlem |