Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Bibranche | ||||
Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Direktion: Renè Sindlev (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-02 tilføjes Legale ejere: RS2 Holdings ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 fjernes Legale ejere: Renè Sindlev (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: RS FAMILY ApS. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2018-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DR. SMOOD ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2022-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MyFamily Office ApS. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2023-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: High Attitude Investments ApS. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Direktion: Henrik Grønfeldt-Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-12-28 fjernes Direktion: Renè Sindlev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2012-02-13)
Den 2012-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2011-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Vedtægter: 2011-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 36, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Legale ejere: Renè Sindlev, Lucas Philip Sindlev, Oliver Christian Sindlev (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-12-18 tilføjes Reelle ejere: Lucas Philip Sindlev, Oliver Christian Sindlev, Renè Sindlev (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2008-12-18 fjernes Reelle ejere: Lucas Philip Sindlev, Oliver Christian Sindlev (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2008-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 36, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 tilføjes Direktion: Renè Sindlev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Navne: RS ARVING ApS (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Stiftere: Renè Sindlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)