Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Truenbrovej 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Truenbrovej 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2008-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FA. KARL D. PETERSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2008-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2012-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Tentoma A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2018-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Møllebygger Petersen ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2019-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tentoma A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Truenbrovej 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2008-12-11 tilføjes Direktion: Morten Anker Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er fungere som holdingselskab samt drive handel og investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Legale ejere: Morten Anker Petersen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2008-12-11 tilføjes Navne: MAP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Anker Petersen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2008-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Stiftere: Morten Anker Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Vedtægter: 2008-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-09)
Den 2008-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)