Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Jørgensen | 18.12.2008 | 14.08.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Engsø Larsen | 08.09.2010 | 14.08.2012 | formand |
Morten Reher-Langberg | 08.09.2010 | 14.08.2012 | næstformand |
Jan Godballe Børjesson | 17.04.2009 | 08.09.2010 | formand |
Knud Erik Jørgensen | 18.12.2008 | 14.08.2012 | bestyrelse |
Jesper Finderup | 18.12.2008 | 08.09.2010 | bestyrelse |
Annamette Stenager Jørgensen | 18.12.2008 | 17.04.2009 | formand |