Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af maskiner og driftsmateriel samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 tilføjes Vedtægter: 2013-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 fjernes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletholmsvej 5, 8340 Malling (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2010-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadrupvej 30, 8350 Hundslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadrupvej 30, 8350 Hundslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Direktion: Aleks Søndergaard Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2009-01-12)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Legale ejere: LILLE KVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Navne: LILLE KVIK UDLEJNING ApS (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Reelle ejere: Aleks Søndergaard Mathiasen (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Stiftere: LILLE KVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)