Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2009-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PHARMA MEDICO ApS. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2011-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LNC INVESTMENT HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2012-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NASLO ApS. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ankerstjerne Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2019-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NAMIB Invest ApS. (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2021-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Piixit ApS. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DLS Group A/S. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2022-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Frigg Tech A/S. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2023-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: NAMIB Invest ApS. (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Ankerstjerne Family ApS. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ankerstjerne Family ApS. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-18 tilføjes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet TB 34 Holding (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbakken 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2008-12-18 tilføjes Direktion: Niels Ankerstjerne Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, herunder at investere i værdipapirer, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Navne: ANKERSTJERNE ApS (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Ankerstjerne Sloth (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Stiftere: Niels Ankerstjerne Sloth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Vedtægter: 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)